জনাব মো: আবদুস ছালাম 01-6-2006 থেকে 14-1-2008
জনাব মো: শরীফুল ইসলাম (তুষার)21-1-2008 থেকে 21-10-2008
জনাব আরিফ হোসেন 29-10-2008 থেকে 10-12-2009
জনাব মো: মশিউর রহমান 14-12-2009 থেকে 31-1-2011
জনাব মো: মনিরুল ইসলাম 08-3-2011 থেকে 16-9-2015
জনাব মো: আফজাল হোসেন 17-9-2015 থেকে 09-11-2017
জনাব মো: আকমল হোসেন 12-11-2017 থেকে অদ্যবধি
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS